FWV-Kreistagsfraktion |
Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | 2. stellvertr. Vorsitzender | 2. stellvertr. Vorsitzender |
Finanzausschuss Sportkreis Reutlingen | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.1989 | bis 31.10.1989 | |
FWV-Kreistagsfraktion | FWV | FWV Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | |
Kreistag | FWV | FWV Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | |
Verbandsversammlung Regionalverband Neckar-Alb | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.09.2009 | bis 30.09.2009 | |
Verbandsversammlung Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen/Tübingen | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.08.1994 | bis 31.08.1994 | |
Verwaltungs- und Kulturausschuss | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | |
Landkreisversammmlung Landkreistag Baden-Württemberg | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.1994 | 31.08.2004 | von 01.09.1994 bis 31.08.2004 | |
Verbandsversammlung Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen/Tübingen | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.1994 | 30.06.2009 | von 01.09.1994 bis 30.06.2009 | |
Sozial- und Schulausschuss | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.10.1996 | 30.06.2009 | von 14.10.1996 bis 30.06.2009 | |
Verwaltungsrat Kreissparkasse Reutlingen | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1999 | 30.06.2009 | von 01.11.1999 bis 30.06.2009 | |
Aufsichtsrat Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH ("naldo") | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.10.2000 | 30.06.2009 | von 23.10.2000 bis 30.06.2009 | |
PLENUM-Beirat im Verein "PLENUM im Landkreis Reutlingen - REGION AKTIV e. V." | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.10.2001 | 31.08.2004 | von 17.10.2001 bis 31.08.2004 | |
REGION AKTIV-Beirat im Verein "PLENUM im Landkreis Reutlingen - REGION AKTIV e. V." | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.05.2002 | 31.08.2004 | von 06.05.2002 bis 31.08.2004 | |
Stimmberechtigte NICHT-Kreisräte |
Verwaltungsrat Kreissparkasse Reutlingen | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | 28.07.2014 | von 16.09.2009 bis 28.07.2014 | auf Vorschlag FWV-Kreistagsfraktion | auf Vorschlag FWV-Kreistagsfraktion |