Stimmberechtigte NICHT-Kreisräte |
Verwaltungsrat Kreissparkasse Reutlingen | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | 28.07.2014 | von 16.09.2009 bis 28.07.2014 | auf Vorschlag CDU-Kreistagsfraktion | auf Vorschlag CDU-Kreistagsfraktion |
CDU-Kreistagsfraktion |
Verwaltungs- und Kulturausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1999 | 30.06.2009 | von 01.11.1999 bis 30.06.2009 | |
Verbandsversammlung Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen/Tübingen | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1999 | 30.06.2009 | von 01.11.1999 bis 30.06.2009 | |
Sozial- und Schulausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 | |
Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 19.10.1987 | 31.08.1994 | von 19.10.1987 bis 31.08.1994 | |
Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.11.1999 | 30.06.2009 | von 01.11.1999 bis 30.06.2009 | |
Krankenhausausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 19.10.1987 | 31.10.1989 | von 19.10.1987 bis 31.10.1989 | |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 | |
CDU-Kreistagsfraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 19.10.1987 | 31.08.1994 | von 19.10.1987 bis 31.08.1994 | |
CDU-Kreistagsfraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.1999 | 30.06.2009 | von 01.11.1999 bis 30.06.2009 | |
Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.10.1987 | 31.08.1994 | von 19.10.1987 bis 31.08.1994 | |
Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1999 | 31.08.2004 | von 01.11.1999 bis 31.08.2004 | |
Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 | |