SPD-Kreistagsfraktion |
Kreistag | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 24.05.2023 | von 01.06.2014 bis 24.05.2023 |
SPD-Kreistagsfraktion | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.06.2014 | 24.05.2023 | von 01.06.2014 bis 24.05.2023 |
Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.09.2014 | 24.05.2023 | von 17.09.2014 bis 24.05.2023 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.09.2014 | 17.07.2019 | von 17.09.2014 bis 17.07.2019 |
Sozial-, Schul- und Kulturausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.09.2014 | 24.05.2023 | von 17.09.2014 bis 24.05.2023 |
Verbandsversammlung Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen/Tübingen | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.09.2014 | 24.05.2023 | von 17.09.2014 bis 24.05.2023 |
Verwaltungsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.09.2014 | 24.05.2023 | von 17.09.2014 bis 24.05.2023 |
Verbandsversammlung Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 19.12.2018 | 24.05.2023 | von 19.12.2018 bis 24.05.2023 |
Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl des Landrats/der Landrätin | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.07.2020 | 31.12.2020 | von 20.07.2020 bis 31.12.2020 |