CDU-Kreistagsfraktion |
Verwaltungsrat Kreissparkasse Reutlingen | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 17.07.2024 | von 01.09.2004 bis 17.07.2024 | |
Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.06.2011 | 17.07.2024 | von 04.06.2011 bis 17.07.2024 | |
Verwaltungs- und Kulturausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1999 | 30.06.2009 | von 01.11.1999 bis 30.06.2009 | |
Verwaltungs- und Kulturausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 | |
Verbandsversammlung Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.12.2018 | 17.07.2019 | von 19.12.2018 bis 17.07.2019 | |
Verbandsversammlung Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2019 | 17.07.2024 | von 24.07.2019 bis 17.07.2024 | |
Verbandsversammlung Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen/Tübingen | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.1994 | 31.10.1999 | von 01.09.1994 bis 31.10.1999 | |
Verbandsversammlung Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen/Tübingen | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 28.07.2014 | von 01.09.2004 bis 28.07.2014 | |
Verbandsversammlung Regionalverband Neckar-Alb | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.02.2000 | 30.11.2004 | von 01.02.2000 bis 30.11.2004 | |
Sozial-, Schul- und Kulturausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.06.2011 | 17.07.2024 | von 04.06.2011 bis 17.07.2024 | |
Sozial- und Schulausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.1994 | 08.12.2003 | von 01.09.1994 bis 08.12.2003 | |
Sozial- und Schulausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.12.2003 | 04.06.2011 | von 08.12.2003 bis 04.06.2011 | |
Kreiswahlausschuss | CDU | CDU | | 01.01.1999 | 24.10.1999 | von 01.01.1999 bis 24.10.1999 | |
Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.09.1994 | 31.12.2012 | von 01.09.1994 bis 31.12.2012 | |
Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.01.2013 | 17.07.2024 | von 01.01.2013 bis 17.07.2024 | 2. stellvertretender Vorsitzender | 2. stellvertretender Vorsitzender |
Krankenhausausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.1994 | 11.12.1995 | von 01.09.1994 bis 11.12.1995 | |
Krankenhausausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1999 | 09.11.2003 | von 01.11.1999 bis 09.11.2003 | |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.1994 | 11.12.1995 | von 01.09.1994 bis 11.12.1995 | |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.12.1995 | 31.08.2004 | von 11.12.1995 bis 31.08.2004 | |
CDU-Kreistagsfraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.09.1994 | 17.07.2024 | von 01.09.1994 bis 17.07.2024 | |
Betriebsausschuss Eigenbetrieb "Immobilien Kreiskliniken Reutlingen" | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.11.2003 | 31.08.2004 | von 10.11.2003 bis 31.08.2004 | |
Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl des Landrats/der Landrätin | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.07.2020 | 31.12.2020 | von 20.07.2020 bis 31.12.2020 | |
Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 | |
Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 17.07.2024 | von 16.09.2009 bis 17.07.2024 | |
Aufsichtsrat "Kreiskliniken Reutlingen gGmbH" | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.10.2003 | 31.08.2004 | von 15.10.2003 bis 31.08.2004 | |