SPD-Kreistagsfraktion |
Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1999 | | von 01.11.1999 |
Krankenhausausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1999 | 09.11.2003 | von 01.11.1999 bis 09.11.2003 |
Kreistag | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.11.1999 | | von 01.11.1999 |
SPD-Kreistagsfraktion | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.1999 | | von 01.11.1999 |
Verwaltungs- und Kulturausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1999 | 24.07.2006 | von 01.11.1999 bis 24.07.2006 |
Verbandsversammlung Regionalverband Neckar-Alb | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.02.2000 | | von 01.02.2000 |
Fraktionsvorsitzende | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2002 | | von 01.04.2002 |
SPD-Kreistagsfraktion | SPD | SPD Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 01.04.2002 | | von 01.04.2002 |
Aufsichtsrat "Kreiskliniken Reutlingen gGmbH" | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.10.2003 | | von 15.10.2003 |
Betriebsausschuss Eigenbetrieb "Immobilien Kreiskliniken Reutlingen" | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 10.11.2003 | 31.12.2004 | von 10.11.2003 bis 31.12.2004 |
Sozial- und Schulausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 04.06.2011 | von 01.09.2004 bis 04.06.2011 |
Verwaltungs- und Kulturausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.07.2006 | 04.06.2011 | von 24.07.2006 bis 04.06.2011 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 26.03.2012 | von 16.09.2009 bis 26.03.2012 |
Verbandsversammlung Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen/Tübingen | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 28.07.2014 | von 16.09.2009 bis 28.07.2014 |
Sozial-, Schul- und Kulturausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.06.2011 | | von 04.06.2011 |
Verwaltungsausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.06.2011 | | von 04.06.2011 |
Trägerversammlung der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II (Job-Center Landkreis Reutlingen) | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.09.2014 | | von 17.09.2014 |
Verwaltungsrat Kreissparkasse Reutlingen | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.10.2019 | | von 23.10.2019 |
Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl des Landrats/der Landrätin | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.07.2020 | 31.12.2020 | von 20.07.2020 bis 31.12.2020 |
Beratende Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.09.2014 | 17.07.2019 | von 17.09.2014 bis 17.07.2019 |