FDP-Kreistagsfraktion |
Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1999 | 17.07.2019 | von 01.11.1999 bis 17.07.2019 | |
FDP-Kreistagsfraktion | | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 01.11.1999 | 17.07.2019 | von 01.11.1999 bis 17.07.2019 | |
Fraktionsvorsitzende | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1999 | 17.07.2019 | von 01.11.1999 bis 17.07.2019 | |
Kreistag | | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.11.1999 | 17.07.2019 | von 01.11.1999 bis 17.07.2019 | |
Verwaltungs- und Kulturausschuss | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1999 | 04.06.2011 | von 01.11.1999 bis 04.06.2011 | |
Krankenhausausschuss | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2002 | 09.11.2003 | von 01.01.2002 bis 09.11.2003 | |
Betriebsausschuss Eigenbetrieb "Immobilien Kreiskliniken Reutlingen" | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.11.2003 | 31.08.2004 | von 10.11.2003 bis 31.08.2004 | |
Aufsichtsrat "Kreiskliniken Reutlingen gGmbH" | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2005 | 11.11.2013 | von 01.01.2005 bis 11.11.2013 | |
Sozial- und Schulausschuss | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 | |
Verbandsversammlung Regionalverband Neckar-Alb | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2009 | 31.08.2014 | von 01.10.2009 bis 31.08.2014 | |
Sozial-, Schul- und Kulturausschuss | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.06.2011 | 17.07.2019 | von 04.06.2011 bis 17.07.2019 | |
Verwaltungsausschuss | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.06.2011 | 17.07.2019 | von 04.06.2011 bis 17.07.2019 | |
Finanzausschuss Sportkreis Reutlingen | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.09.2014 | 17.07.2019 | von 17.09.2014 bis 17.07.2019 | |
Stimmberechtigte NICHT-Kreisräte |
Finanzausschuss Sportkreis Reutlingen | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.07.2019 | 24.07.2024 | von 24.07.2019 bis 24.07.2024 | |
Verbandsversammlung Regionalverband Neckar-Alb | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2019 | | von 01.09.2019 | auf Vorschlag FDP-Kreistagsfraktion | auf Vorschlag FDP-Kreistagsfraktion |