FDP-Kreistagsfraktion |
FDP-Kreistagsfraktion | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.07.2009 | 04.02.2013 | von 01.07.2009 bis 04.02.2013 |
Kreistag | FDP | FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.07.2009 | 04.02.2013 | von 01.07.2009 bis 04.02.2013 |
Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | 04.02.2013 | von 16.09.2009 bis 04.02.2013 |
Jugendhilfeausschuss | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 04.02.2013 | von 16.09.2009 bis 04.02.2013 |
Sozial- und Schulausschuss | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 |
Verwaltungs- und Kulturausschuss | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 |
Sozial-, Schul- und Kulturausschuss | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.06.2011 | 04.02.2013 | von 04.06.2011 bis 04.02.2013 |
Verwaltungsausschuss | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.06.2011 | 04.02.2013 | von 04.06.2011 bis 04.02.2013 |
BMR (kein Fraktionsstatus) |
Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 |
BMR - Bürgerliche Mitte Reutlingen (keine Fraktion) | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 |
Jugendhilfeausschuss | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 |
Kreistag | FDP | FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 |