FWV-Kreistagsfraktion |
Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 17.07.2024 | von 01.09.2004 bis 17.07.2024 | |
FWV-Kreistagsfraktion | FWV | FWV Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.09.2004 | 17.07.2024 | von 01.09.2004 bis 17.07.2024 | |
Kreistag | FWV | FWV Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.09.2004 | 17.07.2024 | von 01.09.2004 bis 17.07.2024 | |
PLENUM-Beirat im Verein "PLENUM im Landkreis Reutlingen - REGION AKTIV e. V." | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 08.06.2008 | von 01.09.2004 bis 08.06.2008 | |
REGION AKTIV-Beirat im Verein "PLENUM im Landkreis Reutlingen - REGION AKTIV e. V." | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 31.12.2007 | von 01.09.2004 bis 31.12.2007 | |
Verbandsversammlung Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen/Tübingen | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 17.07.2024 | von 01.09.2004 bis 17.07.2024 | |
Verwaltungs- und Kulturausschuss | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 04.06.2011 | von 01.09.2004 bis 04.06.2011 | |
Widerspruchsausschuss § 7 Abs. 2 Durchführungsgesetz Kriegsopfer- und Schwerbeschädigtenfürsorge | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 16.09.2009 | von 01.09.2004 bis 16.09.2009 | |
Sozial- und Schulausschuss | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.10.2006 | 30.06.2009 | von 16.10.2006 bis 30.06.2009 | |
PLENUM-Beirat im Verein "PLENUM Schwäbische Alb e. V." | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 09.06.2008 | 31.03.2013 | von 09.06.2008 bis 31.03.2013 | |
Verbandsversammlung Regionalverband Neckar-Alb | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2009 | 31.08.2021 | von 01.10.2009 bis 31.08.2021 | bis 31.08.2019 (Ende Amtszeit) | bis 31.08.2019 (Ende Amtszeit) |
Verwaltungsausschuss | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.06.2011 | 17.07.2024 | von 04.06.2011 bis 17.07.2024 | |