FWV-Kreistagsfraktion |
FWV-Kreistagsfraktion | FWV | FWV Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 15.06.2009 | | von 15.06.2009 |
Kreistag | FWV | FWV Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.07.2009 | | von 01.07.2009 |
Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | | von 16.09.2009 |
Sozial- und Schulausschuss | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 |
Verbandsversammlung Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen/Tübingen | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | | von 16.09.2009 |
Verbandsversammlung Regionalverband Neckar-Alb | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2009 | | von 01.10.2009 |
Sozial-, Schul- und Kulturausschuss | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.06.2011 | 31.03.2021 | von 04.06.2011 bis 31.03.2021 |
Jugendhilfeausschuss | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.09.2014 | | von 17.09.2014 |
Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl des Landrats/der Landrätin | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.07.2020 | 31.12.2020 | von 20.07.2020 bis 31.12.2020 |
Sozial-, Schul- und Kulturausschuss | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 |
Verwaltungsausschuss | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2024 | | von 24.07.2024 |