FWV-Kreistagsfraktion |
FWV-Kreistagsfraktion | FWV | FWV Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.1989 | 30.06.2009 | von 01.11.1989 bis 30.06.2009 |
Jugendhilfeausschuss | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1989 | 31.08.1994 | von 01.11.1989 bis 31.08.1994 |
Krankenhausausschuss | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1989 | 31.08.1994 | von 01.11.1989 bis 31.08.1994 |
Kreistag | FWV | FWV Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.11.1989 | 30.06.2009 | von 01.11.1989 bis 30.06.2009 |
Kuratorium "Reutlinger Theater in der Tonne e. V." | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1989 | 31.08.1994 | von 01.11.1989 bis 31.08.1994 |
Sozial- und Schulausschuss | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1989 | 31.08.1994 | von 01.11.1989 bis 31.08.1994 |
Jugendhilfeausschuss | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.1994 | 31.10.1999 | von 01.09.1994 bis 31.10.1999 |
Krankenhausausschuss | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.1994 | 09.11.2003 | von 01.09.1994 bis 09.11.2003 |
Kuratorium "Reutlinger Theater in der Tonne e. V." | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.1994 | 31.10.1999 | von 01.09.1994 bis 31.10.1999 |
Sozial- und Schulausschuss | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.1994 | 14.10.1996 | von 01.09.1994 bis 14.10.1996 |
Sozial- und Schulausschuss | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.10.1996 | 31.10.1999 | von 14.10.1996 bis 31.10.1999 |
Jugendhilfeausschuss | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1999 | 30.06.2009 | von 01.11.1999 bis 30.06.2009 |
Sozial- und Schulausschuss | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1999 | 31.08.2004 | von 01.11.1999 bis 31.08.2004 |
Aufsichtsrat "Kreiskliniken Reutlingen gGmbH" | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.10.2003 | 31.08.2004 | von 15.10.2003 bis 31.08.2004 |
Betriebsausschuss Eigenbetrieb "Immobilien Kreiskliniken Reutlingen" | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 10.11.2003 | 31.08.2004 | von 10.11.2003 bis 31.08.2004 |
Aufsichtsrat "Kreiskliniken Reutlingen gGmbH" | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 |
Betriebsausschuss Eigenbetrieb "Immobilien Kreiskliniken Reutlingen" | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 31.12.2004 | von 01.09.2004 bis 31.12.2004 |
Sozial- und Schulausschuss | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 |
Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.10.2006 | 30.06.2009 | von 16.10.2006 bis 30.06.2009 |
Kreiswahlausschuss | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.04.2009 | 23.06.2009 | von 16.04.2009 bis 23.06.2009 |
SPD-Kreistagsfraktion |
Verwaltungs- und Kulturausschuss | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.10.2006 | 30.06.2009 | von 16.10.2006 bis 30.06.2009 |