Kreistagsfraktion DIE GRÜNEN |
David Allison | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.06.2014 | 10.02.2020 | von 01.06.2014 bis 10.02.2020 |
Dr. Karsten Amann | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 27.05.2019 | | von 27.05.2019 |
Melanie Amrhein | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 27.05.2019 | | von 27.05.2019 |
Heike Bader | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 27.05.2019 | | von 27.05.2019 |
Rainer Blum | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.06.2014 | | von 01.06.2014 |
Henrike Brinkmann | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 27.05.2019 | 17.07.2024 | von 27.05.2019 bis 17.07.2024 |
Rainer Buck | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.1984 | | von 01.11.1984 |
Hans Gampe | --- | --- Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.09.2004 | 17.07.2024 | von 01.09.2004 bis 17.07.2024 |
Hans Gampe | --- | --- Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 08.07.2014 | 17.07.2024 | von 08.07.2014 bis 17.07.2024 |
Susanne Häcker | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 27.05.2019 | | von 27.05.2019 |
Susanne Häcker | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 01.10.2020 | | von 01.10.2020 |
Jonas Haug | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 09.06.2024 | | von 09.06.2024 |
Hans-Martin Hipp | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 27.05.2019 | 17.07.2024 | von 27.05.2019 bis 17.07.2024 |
Dr. med. Dietmar Randecker | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 09.06.2024 | | von 09.06.2024 |
Ana Sauter | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 27.05.2019 | 17.07.2024 | von 27.05.2019 bis 17.07.2024 |
Dr. Antje Schöler | --- | --- Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 27.05.2019 | 17.07.2024 | von 27.05.2019 bis 17.07.2024 |
Michael Schwenk | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 03.03.2020 | 17.07.2024 | von 03.03.2020 bis 17.07.2024 |
Lisa-Maria Weigert | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 09.06.2024 | | von 09.06.2024 |
Edgar Braig | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.09.1994 | 31.10.1999 | von 01.09.1994 bis 31.10.1999 |
Rainer Buck | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.1989 | 17.07.1995 | von 01.11.1989 bis 17.07.1995 |
Rainer Buck | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 18.07.1995 | 11.05.1997 | von 18.07.1995 bis 11.05.1997 |
Andreas Cagan | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 24.10.2012 | 28.07.2014 | von 24.10.2012 bis 28.07.2014 |
Peter Donecker | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.03.2003 | 31.08.2004 | von 17.03.2003 bis 31.08.2004 |
Inge Erbe | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.1989 | 08.07.1991 | von 01.11.1989 bis 08.07.1991 |
Sabine Gehrmann | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 19.10.1992 | 31.10.1999 | von 19.10.1992 bis 31.10.1999 |
Sigrid Godbillon | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.1984 | 10.05.1997 | von 01.11.1984 bis 10.05.1997 |
Sigrid Godbillon | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 11.05.1997 | 31.10.1999 | von 11.05.1997 bis 31.10.1999 |
Dr. Thomas Goerlich | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.1999 | 31.08.2004 | von 01.11.1999 bis 31.08.2004 |
Sabine Gross | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.07.2009 | 28.07.2014 | von 01.07.2009 bis 28.07.2014 |
Michael Hagel | | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 25.10.2010 | 27.09.2012 | von 25.10.2010 bis 27.09.2012 |
Michael Hagel | | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 28.09.2012 | 07.07.2014 | von 28.09.2012 bis 07.07.2014 |
Rosemarie Herrmann | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.07.2009 | 17.07.2019 | von 01.07.2009 bis 17.07.2019 |
Cindy Holmberg | | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.07.2009 | 17.07.2019 | von 01.07.2009 bis 17.07.2019 |
Frank Hummel | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 |
Christoph Joachim | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.09.1994 | 17.07.1995 | von 01.09.1994 bis 17.07.1995 |
Christoph Joachim | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 |
Gertrud Kleineikenscheidt | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.07.2009 | 25.10.2010 | von 01.07.2009 bis 25.10.2010 |
Gertrud Kleineikenscheidt | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.06.2014 | 17.07.2019 | von 01.06.2014 bis 17.07.2019 |
Walter Kugele | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.07.1995 | 31.10.1999 | von 17.07.1995 bis 31.10.1999 |
Martina Matt | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.1989 | 19.10.1992 | von 01.11.1989 bis 19.10.1992 |
Beate Müller-Gemmeke | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 |
Paula Otterbach | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.09.1994 | 17.07.1995 | von 01.09.1994 bis 17.07.1995 |
Bodo Quade | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.07.1995 | 31.10.1999 | von 17.07.1995 bis 31.10.1999 |
Ulrike Rapp | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 04.03.1996 | 31.08.2004 | von 04.03.1996 bis 31.08.2004 |
Manfred Renz | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.09.1994 | 04.03.1996 | von 01.09.1994 bis 04.03.1996 |
Annegret Romer | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.09.2004 | 28.07.2014 | von 01.09.2004 bis 28.07.2014 |
Friedemann Salzer | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 01.11.1999 | 24.10.2012 | von 01.11.1999 bis 24.10.2012 |
Sabine Schamberger | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.1999 | 17.03.2003 | von 01.11.1999 bis 17.03.2003 |
Rudolf Teuffel | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.06.2014 | 17.07.2019 | von 01.06.2014 bis 17.07.2019 |
Jutta Wald | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.1989 | 31.08.1994 | von 01.11.1989 bis 31.08.1994 |
Wolfgang Wermke | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.1989 | 31.08.1994 | von 01.11.1989 bis 31.08.1994 |
Thomas Ziegler | DIE LINKE | DIE LINKE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 18.07.1995 | 31.05.2004 | von 18.07.1995 bis 31.05.2004 |
Thomas Ziegler | DIE LINKE | DIE LINKE Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 01.09.1994 | 17.07.1995 | von 01.09.1994 bis 17.07.1995 |